Entreprise : SCI L'EMPIRE - SIREN 488 506 874
Identité
(Entreprise radiée le 20/02/2018)
Dénomination
SCI L'EMPIRE
SIREN (siège)
488 506 874
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2006
Date de fin de la personne morale
08/02/2105
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
RTE DE PUYSSIBOT 24450 SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CROUZET EVELYNE
Nom d'usage
HEROUARD-PICOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
ST PRIEST LES FOUGERES
Nom, Prénom(s)
SALLAT JEAN , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Nontron
Nom, Prénom(s)
HEROUARD-PICOT PHILIPPE , CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
ST PRIEST LES FOUGERES
Nom, Prénom(s)
HEROUARD-PICOT PATRICIA , MAGALI
Nom d'usage
SALLAT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
ST PRIEST LES FOUGERES
Nom, Prénom(s)
LACOUCHIE VALERIE , MARIE
Nom d'usage
BOYER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
ST PRIEST LES FOUGERES
Nom, Prénom(s)
BOYER PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1966
Commune de résidence
ST PRIEST LES FOUGERES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/02/2006
Siret
48850687400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et plus généralement toutes opérations financières mobilières ou immobilières
Adresse
RTE route de Puyssibot
24450 , Saint-Priest-les-Fougères - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
981
Date d'ajout
20/02/2018
Description
Radiation du RCS le 20/02/2018 avec effet au 15/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
641
Date d'ajout
05/02/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2017 Liquidateur : SALLAT Jean François Le siège de la liquidation est fixé à : 3 chemin du Bost de Peyry 24300 Nontron Journal d'annonces légales : La Vie Economique en date du 24/01/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).