Entreprise : EPITOURAINE - SIREN 488 356 189
Identité
(Entreprise radiée le 29/11/2021)
Dénomination
EPITOURAINE
SIREN (siège)
488 356 189
Date d'immatriculation au RNE
30/01/2006
Date de fin de la personne morale
29/01/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
LA MAIRIE 37120 LA TOUR-SAINT-GELIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TESSIER CHRISTOPHE , JEROME
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Thilouze
Nom, Prénom(s)
REY SYLVAIN , ROMAIN
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Bournan
Nom, Prénom(s)
BOUCHER CHRISTOPHE , PASCAL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
La Tour-Saint-Gelin
Nom, Prénom(s)
RICHARD RICHARD , RAPHAEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Braslou
Nom, Prénom(s)
AMIRAULT FREDERIC , LAURENT , FABIEN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Rilly-sur-Vienne
Nom, Prénom(s)
GILLET FABRICE , OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Braye-sous-Faye
Nom, Prénom(s)
PEANT ALEXANDRE , CYRIL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1979
Commune de résidence
Chaveignes
Nom, Prénom(s)
POISSON FLORENT , YVES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Courcoué
Nom, Prénom(s)
JAUTROU FREDERIC , THIERRY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Chaveignes
Nom, Prénom(s)
BACLE ANTONY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Courcoue
Dénomination
BACLE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Courcoué
Dénomination
REYGIB'
Qualité
Membre
Commune de résidence
Bournan
Dénomination
GAEC DES DEUX PYLONES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Braye-sous-Faye
Dénomination
GAEC PEANT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Chaveignes
Dénomination
LES CAILLERS
Qualité
Membre
Commune de résidence
La Tour-Saint-Gelin
Dénomination
LA TOUR SIBYLLE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Sepmes
Dénomination
EARL DEZALAY FREDERIC
Qualité
Membre
Commune de résidence
Cussay
Dénomination
Denis RAINEAU
Qualité
Membre
Commune de résidence
La Tour Saint Gelin
Dénomination
DU BRIN DE LUZ
Qualité
Membre
Commune de résidence
Braye-sous-Faye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48835618900016
Code APE
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat, stockage, distribution de produits pour l'agriculture
Adresse
La Mairie
37120 , La Tour-Saint-Gelin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
29/11/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 11-10-2021 AVEC DATE D'EFFET AU 30-09-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
15/11/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-09-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : LA RENAISSANCE LOCHOISE DU : 17-11-2021, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).