Entreprise : PARFALLIANCE II - SIREN 488 185 497
Identité
(Entreprise radiée le 18/10/2018)
Dénomination
PARFALLIANCE II
SIREN (siège)
488 185 497
Date d'immatriculation au RNE
27/01/2006
Date de fin de la personne morale
26/01/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
6208531 EUR
Adresse du siège
11 RUE MARBEUF 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Vaillant BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE FNEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CHARTERHOUSE CORPORATE DIRECTORS LIMITED (RCS Londres 2260243)
Qualité
Liquidateur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/01/2006
Siret
48818549700010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Directement ou indirectement tant en France qu'à l'étranger l'acquisition la souscription la détention la gestion ou la cession sous quelque forme que ce soit de toutes parts sociales de toutes valeurs mobilières de tous instruments financiers et de tous titres de créances de la société Groue Nocibe sas (groupe Nocibe) ou de toute société ou entité de droit français ou étranger venant aux droits de cette dernière notamment par suite d'apport de fusion ou de transfert universel de patrimoine et plus généralement la gestion de sa participation dans le capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de ces sociétés ou de toute société contrôlée ou contrôlant ces dernières au sens de l'article L.233-3 du code de commerce ou venant s'y substituer par voie d'apport fusion scission la société a pour objet directement ou indirectement tant en France qu'à l'étranger l'acquisition la souscription la détention la gestion ou la cession sous quelque forme que ce soit de toutes parts sociales de toutes valeurs mobilières de tous instruments financiers et de tous titres de créances de société de droit français ou étranger et plus généralement la gestion de sa participation dans le capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de ces sociétés ou de toute société contrôlée ou contrôlant ces dernières au sens de l'article L.233-3 du code de commerce ou venant s'y substituer par voie d'apport fusion scission toutes prestations de services en matières administrative financière comptable commerciale informatique ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation
Adresse
11 RUE 11 rue Marbeuf
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
18/10/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-04-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
08/11/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 11-10-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : JSS DU : 04-11-2017, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).