Entreprise : ALIAS - SIREN 488 093 923
Identité
Dénomination
ALIAS
SIREN (siège)
488 093 923
Date d'immatriculation au RNE
21/02/2008
Début d’activité
01/07/2015
Date de fin de la personne morale
30/09/2105
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Déménagements, garde-meubles et transferts industriels.
Code APE
4942Z - Services de déménagement
Capital social
4290 EUR
Adresse du siège
183 CHE LE PONT DE JOUX 13390 AURIOL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 96
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELHASSEIN MARC
Nom d'usage
BELHASSEIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Choisy-le-Roi
Nom, Prénom(s)
CAPELLI SEBASTIEN
Nom d'usage
CAPELLI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Saint-Mandrier-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2015
Siret
48809392300040
Code APE
4942Z - Services de déménagement
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Déménagements, garde-meubles et transferts industriels.
Adresse
LE PONT DE JOUX
13390 , AURIOL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 96
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
16/03/2007
Siret
48809392300024
Code APE
4942Z - Services de déménagement
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
DEMAGEMENT
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Adresse
45 RUE MAURICE BERTEAUX
78600 , LE MESNIL-LE-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48809392300016
Code APE
741G
Adresse
140 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/2007
Siret
48809392300032
Code APE
4942Z - Services de déménagement
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
DEMENAGEMENT
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Autres Activités
DEMENAGEMENT
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Adresse
183 CHE DES NEGADOUX
83140 , SIX-FOURS-LES-PLAGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/020758
Date d'ajout
03/12/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 03/12/2020 homologuant le plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/022215
Date d'ajout
13/12/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 12/12/2019 étendant la procédure de redressement judiciaire de La SARL DEMENAGEMENTS COSTE à la SARL ALIAS Mandataire Judiciaire : SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Date de cessation des paiements : 29/04/2019
Numéro d'observation
94445
Date d'ajout
29/06/2017
Description
Radiation du R.C.S. des mentions relatives à la procédure de redressement (article R.123-135 5° du code de commerce)
Numéro d'observation
57842
Date d'ajout
05/10/2015
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de MARSEILLE Sous le numéro 2015 B 3364
Numéro d'observation
24967
Date d'ajout
21/05/2014
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
24967
Date d'ajout
21/05/2014
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
22458
Date d'ajout
02/06/2009
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31/03/2009
Numéro d'observation
22458
Date d'ajout
02/06/2009
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31/03/2009
Numéro d'observation
2800
Date d'ajout
25/02/2008
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège transfert à compter du 30/06/2007
Numéro d'observation
2800
Date d'ajout
25/02/2008
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège transfert à compter du 30/06/2007
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
01 2009-06-02 DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT 2009-10-05 GREFFE TC DE TOULON GREFFE TC DE TOULON RIOUX,08 2010-01-07 AUTORISAT. DE POURSUITE DE L'ACTIVITE 2010-04-22 GREFFE TC DE TOULON GREFFE TC DE TOULON RIOUX,1H 2009-09-03 MAINTIEN PERIODE D OBSERVATION 2009-10-19 GREFFE TC DE TOULON GREFFE TC DE TOULON RIOUX,14 2011-01-27 ARRET DU PLAN DE CONTINUATION 2011-03-14 GREFFE TC DE TOULON GREFFE TC DE TOULON RIOUX,41 2009-06-08 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2009-10-05 GREFFE TC DE TOULON GREFFE TC DE TOULON RIOUX
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).