Entreprise : DUONS - SIREN 488 006 933
Identité
Dénomination
DUONS
SIREN (siège)
488 006 933
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2006
Début d’activité
01/12/2005
Date de fin de la personne morale
09/01/2105
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
ETUDE REALISATION CONCEPTION FABRICATION REPARATION SUR TOUS TYPES DE SYSTEMES INDUSTRIELS.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
1600000 EUR
Adresse du siège
32 AV KLEBER 75016 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32-34
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Legarda GENEVIEVE
Nom d'usage
Astin
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ABAQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Coulaines
Dénomination
SARL 2C
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Versailles
Établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2023
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
01/12/2005
Siret
48800693300052
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ETUDE REALISATION CONCEPTION FABRICATION REPARATION SUR TOUS TYPES DE SYSTEMES INDUSTRIELS ;
Adresse
112 AV KLEBER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/2005
Siret
48800693300060
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
32 AV KLEBER
75016 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32-34
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/10/2009
Siret
48800693300045
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conception développement fabrication commercialisation déploiement de produits swing et Irt et prestations de services. Conception développement fabrication réparation commercialisation déploiement de publiphones et prestations de services
Adresse
17 VOIE D'IGNY
92140 , CLAMART - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
17 A 21
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2005
Siret
48800693300011
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
49 AV KLEBER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/01/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2005
Siret
48800693300029
Code APE
742C
Adresse
13 RUE JEANNE BRACONNIER
92360 , MEUDON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM LE PASTEUR 13 A 15
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/01/2006
Siret
48800693300037
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
17 RUE JEANNE BRACONNIER
92360 , MEUDON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
17 A 19
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
32164
Date d'ajout
05/04/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS, a prononcé, en date du 04/04/2024, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro P202401290, date de cessation des paiements 22/03/2024, et a désigné juge-commissaire M. Alain Péron , liquidateur SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2006B0062858
Date d'ajout
04/04/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS, a prononcé, en date du 04/04/2024, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro P202401290, date de cessation des paiements 22/03/2024, et a désigné juge-commissaire M. Alain Péron , liquidateur SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Numéro d'observation
125402
Date d'ajout
14/12/2021
Description
Modification du plan de redressement : prorogation de la durée du plan pour deux ans ; commissaire à l'exécution du plan : SELARL AJILINK LABIS CABOOTEER en la personne de Me Jérôme CABOOTER 7 rue Caumartin 75009 PARIS jugement tribunal de commerce de Paris en date du 03/12/2021.
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
27/02/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 27/02/2018, arrêtant le plan de redressement, désigne Mme Geneviève Legarda, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan Me Gérard Philippot 7 rue de Caumartin 75009 Paris met fin à la mission de Me Philippot , 7 rue de Caumartin 75009 Paris , Administrateur , maintient ,SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Florence Daudé , 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201602011
Numéro d'observation
41
Date d'ajout
30/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29/06/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 05/07/2017, soit jusqu'au 05/01/2018
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
04/01/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 03/01/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 05/01/2017, soit jusqu'au 05/07/2017
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
05/07/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 05/07/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201602011 date de cessation des paiements le 15/04/2016, et a désigné juge commissaire : M. Jean Messinesi, juge commissaire suppléant : M. Dominique Rain, administrateur : Me Gérard Philippot 60 rue de Londres 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 05/01/2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2635
Date d'ajout
09/10/2007
Description
Achat à la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PUBLICOM SAS (444735385 RCS Nanterre), d'une branche d'activité de "conception, fabrication, commercialisation de publiphones et produits associés", moyennant le prix de 260000 euros, à compter du 26/09/2006 - JAL : GP 29/03/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).