Entreprise : LES PLAINES DE BATLINCHAMP - SIREN 487 965 766
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2020)
Dénomination
LES PLAINES DE BATLINCHAMP
SIREN (siège)
487 965 766
Date d'immatriculation au RNE
04/01/2006
Date de fin de la personne morale
03/01/2036
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
19 RUE DE VIENNE 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8
TSA 6030
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Leprete STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/12/2005
Siret
48796576600024
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La réalisation sur la commune de Tomblaine, d'une opération d'aménagement-lotissement dénommée "les plaines de Batlinchamp".
Adresse
19 RUE 19 rue de Vienne Tsa 60030
75801 , Paris CEDEX 08 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TSA 60030 - 75801 PARIS CEDEX 8
TSA 6030
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/05/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/2005
Siret
48796576600016
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
1 TERRASSE BELLINI
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TSA 48200
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2014B1247418
Date d'ajout
09/12/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014B1247413
Date d'ajout
02/11/2020
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 08-10-2020
Numéro d'observation
2014B1247414
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Associé unique : FONCIER CONSEIL - SNC - 19 rue Vienne TSA 60030 75801 Paris cedex 08 - 732 014 964 RCS PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
13/06/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).