Entreprise : ASPA CONSEIL - SIREN 487 910 499
Identité
Dénomination
ASPA CONSEIL
SIREN (siège)
487 910 499
Date d'immatriculation au RNE
11/01/2006
Début d’activité
30/06/2017
Date de fin de la personne morale
10/01/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Détention de participations, fourniture de prestations de services, recherche et développement, prestations informatiques.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
AU COUVENT 32190 SEAILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARDENNE BERTRAND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
RICORDEAU ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Séailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/2017
Siret
48791049900010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Détention de participations, fourniture de prestations de services, recherche et développement, prestations informatiques.
Autres Activités
Détention de participations, fourniture de prestations de services, recherche et développement, prestations informatiques.
Adresse
AU COUVENT
32190 , SEAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/03/2016
Siret
48791049900028
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
41 RTE D'ENGACHIES
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/07/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2017
Siret
48791049900036
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Activité principale
Services administratifs combinés de bureau
Adresse
8 RUE CLAUDE MONET
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3155
Date d'ajout
01/08/2019
Description
Réduction de capital à compter du 25/12/2018 : - Ancien : 50 000 EUR - Nouveau : 47 000 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3274
Date d'ajout
28/08/2017
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 30/06/2017 : Ancienne adresse : 41 route d'Engachies - 32000 Auch (supprimé) Nouvelle adresse : 8 rue Claude Monet - 32000 Auch
Numéro d'observation
2827
Date d'ajout
06/07/2016
Description
Transformation de la société à compter du 10/06/2016 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Augmentation de capital à compter du 10/06/2016 Ancien : 2 000 EUR Nouveau : 50 000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/06/2016 : Nouveau : SYGNATURES (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : BERNAT Gilles, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : DARDENNE Bertrand, Gérant devient Directeur général Changement de qualité : RICORDEAU Alain, Gérant devient Président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).