Entreprise : GROUPE C 26 - SIREN 487 653 545
Identité
Dénomination
GROUPE C 26
SIREN (siège)
487 653 545
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2006
Date de fin de la personne morale
12/04/2105
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
118400 EUR
Adresse du siège
35 T RUE DOCTEUR FANTON 13200 ARLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ELKAIM ERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
ARDITI TOMER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
AUGUSTO JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
MARSEILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/12/2005
Siret
48765354500029
Code APE
748H
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Centre d'appel, télécommunications activités informatiques
Adresse
35 T RUE 35 T rue du Docteur Fanton
13200 , Arles - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/2005
Siret
48765354500011
Code APE
642C
Adresse
32 RUE DU PLATEAU
75019 , PARIS 19 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4494
Date d'ajout
07/09/2017
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 01/09/2017, jugement clôturant les opérations de la liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif. Date d'effet : 01/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4506
Date d'ajout
07/09/2017
Description
Radiation du RCS le 07/09/2017 avec effet au 01/09/2017
Numéro d'observation
275
Date d'ajout
22/01/2009
Description
Changement d'un organe de procédure SUIVANT ORDONNANCE EN DATE DU 16/01/2009, ONT ETE NOMMES MONSIEUR PHILIPPE GEST EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE TITULAIRE ET MONSIEUR CHRISTIAN TALON EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DES JUGES PRECEDEMMENT DESIGNES. Date d'effet : 16/01/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1682
Date d'ajout
19/07/2007
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 19/07/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE GROUPE C 26 (SAS) ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE : MR VIVIEN ERIC, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR ALBERTI YVES, Liquidateur : ME BERNARD BRUNET-BEAUMEL - 3, RUE GERARD GADIOT - 13200 ARLES ET A FIXE AU 18/07/2007 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXE LE DELAI POUR ETABLIR LES LISTES DES CREANCES A 12 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICITE AU BODACC DUDIT JUGEMENT.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).