Entreprise : COMPAGNIE MARITIME DU PERTUIS - SIREN 487 631 442
Identité
(Entreprise radiée le 18/08/2022)
Dénomination
COMPAGNIE MARITIME DU PERTUIS
SIREN (siège)
487 631 442
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2005
Date de fin de la personne morale
20/12/2055
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
140000 EUR
Adresse du siège
4 AV JEAN MOULIN 17000 LA ROCHELLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA TASDON LAC - CONCESSION AUTOMOBILES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD DIDIER , GEORGES , ROBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
AYTRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/12/2005
Siret
48763144200018
Nom commercial
COMPAGNIE MARITIME DU PERTUIS
Code APE
5010Z - Transports maritimes et côtiers de passagers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exploitation commerciale sous toutes ses formes de navires de plaisance, le transport maritime de passagers, la location à quai de navires de plaisance avec ou sans équipage, l'exécution de toutes prestations de sorties et excursions en Mer, baptêmes de Mer, l'exécution de toutes prestations de sorties de pêche en Mer
Adresse
4 AV 4 rue Jean Demeocq
17000 , La Rochelle - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Concession Automobiles
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11084
Date d'ajout
18/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/12/2021
Description
Dissolution à compter du 25/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/09/2021, liquidateur : BERNARD Didier, Georges, Robert, siège de la liquidation : 8 Avenue du Général de Gaulle 17440 Aytré, parution de la publicité légale : Le Phare de Ré paru le 20/10/2021
Numéro d'observation
837
Date d'ajout
02/02/2011
Description
Augmentation de capital à compter du 30/12/2010 Ancien : 120000 EUR Nouveau : 140000 EUR
Numéro d'observation
7773
Date d'ajout
01/12/2010
Description
Suivant attestation de la Poste de La Rochelle en date du 10.11.2010, modification de l'adresse du siège social : ancien : avenue Jean Moulin, ZA Tasdon Lac 17000 LA ROCHELLE nouveau : 4 rue Jean Demeocq 17000 LA ROCHELLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).