Entreprise : SCI DU 7 RUE VASTEL - SIREN 487 482 044
Identité
Dénomination
SCI DU 7 RUE VASTEL
SIREN (siège)
487 482 044
Date d'immatriculation au RNE
09/12/2005
Début d’activité
29/12/2005
Date de fin de la personne morale
08/12/2063
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
LA PROPRIETE, L ADMINISTRATION ET L EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT D IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
22484.9 EUR
Adresse du siège
VILLAGE DE L EGLISE 50310 QUINEVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHERBOURG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LHARDY VALERIANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
QUINEVILLE
Nom, Prénom(s)
LHARDY ALEXIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Cherbourg-en-Cotentin
Nom, Prénom(s)
VEDIE JEAN-LOUIS , GUILLAUME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
VALOGNES
Nom, Prénom(s)
LEMASLE JACQUELINE , DESIREE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
QUINEVILLE
Nom, Prénom(s)
LHARDY ALAIN , MARIE , EUGENE , DOMINIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
QUINEVILLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/12/2005
Siret
48748204400020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
VILLAGE DE L EGLISE
50310 , QUINEVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
124
Date d'ajout
18/01/2006
Description
CHGT DE GERANTS : PARTANTS : MRS BERNARD LECUYER ET ANDRE GODEFROY / NVX : MRS VEDIE JEAN-LOUIS ET ALAIN LHARDY - CHGT D ASSOCIE : ANC : MR BRETTIER MICHEL / NVX : MME LEMASLE JACQUELINE EPOUSE LHARDY, MLLE LHARDY VALERIANNE ET MR LHARDY ALEXIS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L ETABLISSEMENT PRINCIPAL : ANC : 7 RUE VASTEL 50100 CHERBOURG OCTEVILLE / NV : VILLAGE DE L EGLISE 50310 QUINEVILLE - PROROGATION DE LA DUREE DE 50 ANS - PV AGE DU 29/12/05 - LA PRESSE DE LA MANCHE DU 10/01/06 Date d'effet : 29/12/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REGULARISATION DE L IMMATRICULATION DE SOCIETE CIVILE SUIVANT ARTICLE 44 DE LA LOI DU 15/05/01 SUR LES REGULATIONS ECONOMIQUES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).