Entreprise : SARRADE OU S.SAS - SIREN 485 397 962
Identité
(Entreprise radiée le 26/03/2021)
Dénomination
SARRADE OU S.SAS
SIREN (siège)
485 397 962
Date d'immatriculation au RNE
12/12/2005
Date de fin de la personne morale
11/12/2104
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
TEOULERE 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SUPERY GUILLAUME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LIBOURNE
Dénomination
CONSTANTIN ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
MVVH
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Pierre-du-Mont
Dénomination
COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2005
Siret
48539796200013
Nom commercial
SARRADE
Code APE
4632B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de viande
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente en gros de tous produits alimentaires venté de viande de palmipède gras
Adresse
ZA la Teoulere
40280 , Saint-Pierre-du-Mont - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/02/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 14/12/2020 Dénomination de l'associé unique : Société DELPEYRAT Journal d'annonces légales : Les Annonces Landaises en date du 23/01/2021
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).