Entreprise : LES 3 PLAISIRS - SIREN 485 349 542
Identité
Dénomination
LES 3 PLAISIRS
SIREN (siège)
485 349 542
Date d'immatriculation au RNE
21/12/2005
Début d’activité
01/07/2014
Date de fin de la personne morale
20/12/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Bureau de loto, snack et location de Dvd, PMU
Code APE
9200Z - Organisation de jeux de hasard et d'argent
Capital minimum
3800 EUR
Adresse du siège
362 RUE RAPHAEL BABET 97480 SAINT-JOSEPH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRANCOMME SERGE , GUIBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Saint-Joseph
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2014
Siret
48534954200020
Nom commercial
LES 3 PLAISIRS
Code APE
9200Z - Organisation de jeux de hasard et d'argent
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Bureau de loto, snack et location de Dvd, PMU
Autres Activités
Bureau de loto, snack et location de Dvd, PMU
Adresse
362 RUE RAPHAEL BABET
97480 , SAINT-JOSEPH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/12/2005
Siret
48534954200012
Enseigne
LES 3 PLAISIRS
Code APE
9200Z - Organisation de jeux de hasard et d'argent
Activité principale
Organisation de jeux de hasard et d'argent
Adresse
368 RUE RAPHAEL BABET
97480 , SAINT-JOSEPH - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PORTE N 3
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4419
Date d'ajout
24/12/2014
Description
Transfert du siège social à compter du 01/07/2014 : Ancienne adresse : Porte n° 3 - 368 Rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph Nouvelle adresse : 362 rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2595
Date d'ajout
19/07/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/06/2013 : Partant : FRANCOMME Sylvie, Gérant Nouveau : FRANCOMME Serge, Guibert, Gérant
Numéro d'observation
5483
Date d'ajout
26/12/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2011 : Partant : FRANCOMME Serge Guibert, Gérant(e) Nouveau : MAGERY épouse FRANCOMME Sylvie, Gérant(e)
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
06/01/2010
Description
Modification de la gérance Nomination de Mr Francomme Serge Guibert en qualité de gérant et en remplacement de MME Magery Francomme Sylvie démissionnaire Date d'effet : 01/12/2009
Numéro d'observation
1069
Date d'ajout
14/04/2008
Description
Changement de gérant Démission de M. Francomme Serge Guibert de ses fonctions de gérant associé et nomination de MME Magery-Francomme Sylvie en qualité de gérante associée Date d'effet : 30/11/2007
Numéro d'observation
531
Date d'ajout
15/02/2007
Description
Démission du gérant Démission de Mme MAGERY épouse FRANCOMME Sylvie - 38 Rue Jules Ferry - 97480 ST JOSEPH de ses fonctions de gérante Date d'effet : 01/12/2006
Numéro d'observation
1114
Date d'ajout
10/04/2006
Description
Acquisition d'une branche d'activité Achat de la branche d'activité : Bureau de Loto Date d'effet : 01/02/2006
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
NC
Description
Capital social minimum : 3 800.00 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).