Entreprise : SCI SAONARCADE - SIREN 485 164 271
Identité
Dénomination
SCI SAONARCADE
SIREN (siège)
485 164 271
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2005
Début d’activité
30/09/2005
Date de fin de la personne morale
27/11/2104
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion d'un immeuble sis à Gray-Quai Mavia
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
210000 EUR
Adresse du siège
QUAI MAVIA 70100 GRAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUGEY FRANCOISE
Nom d'usage
VERGNORY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
GRAY
Nom, Prénom(s)
DEMOLY JEAN-MARIE , ALFRED
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
MANTOCHE
Nom, Prénom(s)
GARCIA LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
GRAY LA VILLE
Nom, Prénom(s)
LIMONIER GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Arc-les-Gray
Nom, Prénom(s)
PERRUCHINI SANDRA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Nantilly
Nom, Prénom(s)
ROUSSELET MARTIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
GRAY
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/2005
Siret
48516427100010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion d'un immeuble sis à Gray-Quai Mavia
Autres Activités
Acquisition, propriété, gestion d'un immeuble sis à Gray-Quai Mavia
Adresse
QUAI MAVIA
70100 , GRAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1938
Date d'ajout
28/07/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 07/04/2009 : Partant : DEBRAY Patrice, Associé Société Civile Nouveau : LIMONIER Gilles, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
614
Date d'ajout
31/03/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 05/03/2008 Ancien : 175 000 EUR Nouveau : 210 000 EUR Modification relative aux associés à compter du 05/03/2008 : Nouveau : PERRUCHINI Sandra, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).