Entreprise : SCI DU 32 A 34 RUE DES CARMES - SIREN 485 118 582
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/2022)
Dénomination
SCI DU 32 A 34 RUE DES CARMES
SIREN (siège)
485 118 582
Date d'immatriculation au RNE
23/11/2005
Date de fin de la personne morale
22/11/2020
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
184070 EUR
Adresse du siège
32 RUE DES CARMES 40100 DAX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32 A 34
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAQUIN HERVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
ROY OLIVIER , DENIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Bougival
Nom, Prénom(s)
LAVENNE CLAUDE , BERNARD , MARTIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
Pignans
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/07/2005
Siret
48511858200017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition sous quelque forme que ce soit dans un ensemble immobilier sis à Dax (landes) 32 et 34 rue des Carmes la gestion l'administration et l'entretien dudit immeuble la réalisation des travaux nécessités par la rénovation dudit immeuble
Adresse
32 RUE 32-34 rue des Carmes
40100 , Dax - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
32 A 34
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/04/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2006
Siret
48511858200025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 AV MARCEL PAGNOL
83790 , PIGNANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4001
Date d'ajout
28/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Dax le 28/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5801
Date d'ajout
23/12/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 10/12/2014 Liquidateur : LAVENNE Claude Bernard Martin, ancien gérant, demeurant 11 avenue Marcel Pagnol 83790 Pignans Le siège de la liquidation est fixé à : 11 avenue Marcel Pagnol 83790 Pignans Journal d'annonces légales : Vie économique en date du 14/12/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).