Entreprise : BRIEND FILS - SIREN 485 099 501
Identité
Dénomination
BRIEND FILS
SIREN (siège)
485 099 501
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2005
Début d’activité
01/11/2005
Date de fin de la personne morale
24/11/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété par voie d'apport, acquisition de tous immeubles et droits immobiliers, construction sur tous immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
80400 EUR
Adresse du siège
9 AV SAINT-PIERRE 56140 PLEUCADEUC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIEND RALPH , CLAUDE , ANDRE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
MARCHAUX-CHAUDEFONTAINE
Nom, Prénom(s)
BRIEND KARL , ANDRE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Montardon
Nom, Prénom(s)
BRIEND FRANCK , GERARD , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Pleucadeuc
Nom, Prénom(s)
BRIEND HANS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Paris 10
Nom, Prénom(s)
GICQUEL SIMONE , ANNE-MARIE
Nom d'usage
BRIEND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1939
Commune de résidence
Pleucadeuc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2005
Siret
48509950100010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété par voie d'apport, acquisition de tous immeubles et droits immobiliers, construction sur tous immeubles.
Autres Activités
Propriété par voie d'apport, acquisition de tous immeubles et droits immobiliers, construction sur tous immeubles.
Adresse
9 AV SAINT-PIERRE
56140 , PLEUCADEUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3727
Date d'ajout
29/07/2015
Description
Modification relative aux associés à compter du 04/02/2006 : Partant : BRIEND Joseph Pascal Marie, Associé Nouveau : BRIEND Franck, Gérard, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BRIEND Karl, André, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BRIEND Ralph, Claude, André, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BRIEND Hans, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : BRIEND Simone Anne-Marie, Gérant, Associé devient Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).