Entreprise : VENIER TRANSPORTS - SIREN 484 930 292
Identité
(Entreprise radiée le 07/09/2021)
Dénomination
VENIER TRANSPORTS
SIREN (siège)
484 930 292
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2009
Date de fin de la personne morale
03/05/2104
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
14 RTE DE NANCAY 41300 SOUESMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VENIER JEAN , FRANCOIS , PIERRE , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Souesmes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2009
Siret
48493029200020
Enseigne
VENIER TRANSPORTS
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Transport routier de marchandises, de colis, petite messagerie, location de véhicules industriels pour le compte d'autrui au moyen de véhicules 3.5 t .
Adresse
14 RTE 14 route de Nançay
41300 , Souesmes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/2005
Siret
48493029200012
Enseigne
VENIER TRANSPORTS
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
121 RUE DE LA BISSONNERIE
45800 , SAINT-JEAN-DE-BRAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8371
Date d'ajout
07/09/2021
Description
Radiation d’office consécutive à la clôture de la procédure de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (art R. 123-129 1° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8354
Date d'ajout
07/09/2021
Description
En date du 03/09/2021, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Numéro d'observation
6964
Date d'ajout
13/11/2019
Description
En date du 08/11/2019, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné : Juge-Commissaire : Jean-Luc PORTEVIN, Liquidateur : SELARL VILLA-FLOREK - mission conduite par Maître Julien VILLA - 24 avenue du Maréchal Maunoury - 41000 BLOIS Et a fixé au 01/10/2019 la date de cessation des paiements. Ce jugement a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 15/11/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).