Entreprise : SARL OPTIC LES BAINS - SIREN 484 889 944
Identité
Dénomination
SARL OPTIC LES BAINS
Sigle
OLB
SIREN (siège)
484 889 944
Date d'immatriculation au RNE
24/01/2006
Début d’activité
27/04/2006
Date de fin de la personne morale
13/11/2105
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Montage fabrication réparation de lunettes fabrication de verres de lunetterie
Code APE
3250B - Fabrication de lunettes
Code APRM
3250BP - Fabrication de lunettes de protection
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
201 RUE MAHE DE LABOURDONNAIS 97429 PETITE-ILE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAUDE STEPHANE , SERGE , CLAUDE
Nom d'usage
VAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Petite-Île
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/04/2006
Siret
48488994400027
Nom commercial
CASE OPTIQUE
Code APE
3250B - Fabrication de lunettes
Code APRM
3250BP - Fabrication de lunettes de protection
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Montage fabrication réparation de lunettes fabrication de verres de lunetterie
Code APRM
3250BP - Fabrication de lunettes de protection
Autres Activités
FABRICATION DE VERRES DE LUNETTERIE FAB DE MONTURES DE LUNETTES
Code APRM
3250BP - Fabrication de lunettes de protection
Adresse
201 RUE MAHE DE LABOURDONNAIS
97429 , PETITE-ILE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2005
Siret
48488994400019
Nom commercial
CASE OPTIQUE
Code APE
334B
Code APRM
2670ZB - Fabrication d'instruments d'optique
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION DE VERRES DE LUNETTERIE
Code APRM
2670ZB - Fabrication d'instruments d'optique
Code APRM
2670ZB - Fabrication d'instruments d'optique
Adresse
2 MAIL DE RODRIGUES
97434 , SAINT-PAUL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
163
Date d'ajout
09/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/11/2011 : Partant : FOLIO Olivier, Gérant associé Changement de qualité : VAUDE Stéphane Serge Claude, Gérant associé devient Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).