Entreprise : LEA JULIETTE - SIREN 484 860 465
Identité
Dénomination
LEA JULIETTE
SIREN (siège)
484 860 465
Date d'immatriculation au RNE
27/10/2005
Début d’activité
01/03/2021
Date de fin de la personne morale
26/10/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Location meublée acquisition de tout immeuble par voie d’échange apport ou autrement administration et exploitation par bail location ou autrement nu ou meublé desdits immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
6 RUE HILLO 65110 CAUTERETS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIU LEA , JULIETTE , EVA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1999
Commune de résidence
Faleyras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2021
Siret
48486046500026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location meublée acquisition de tout immeuble par voie d’échange apport ou autrement administration et exploitation par bail location ou autrement nu ou meublé desdits immeubles
Autres Activités
Location meublée acquisition de tout immeuble par voie d’échange apport ou autrement administration et exploitation par bail location ou autrement nu ou meublé desdits immeubles
Adresse
6 RUE HILLO
65110 , CAUTERETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/2005
Siret
48486046500018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
GUILHEM ARNAUD EST
33760 , FALEYRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3799
Date d'ajout
13/06/2023
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 20/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23129
Date d'ajout
14/04/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Tarbes par suite de transfert du siège social à compter du 01/03/2021 du GUILHEM ARNAUD 33760 Faleyras au 6 Rue Hillo 65110 Cauterets Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/03/2021 Ancienne valeur : GUILHEM ARNAUD 33760 Faleyras Nouvelle valeur : 6 Rue Hillo 65110 Cauterets Modification de la forme juridique à compter du 01/03/2021 Ancienne valeur : Société civile immobilière (SCI) Nouvelle valeur : Société à responsabilité limitée (SARL)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).