Entreprise : STEDY IMMOBILIER - SIREN 484 823 620
Identité
(Entreprise radiée le 11/05/2021)
Dénomination
STEDY IMMOBILIER
SIREN (siège)
484 823 620
Date d'immatriculation au RNE
02/11/2005
Date de fin de la personne morale
01/11/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
CHANLAT 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RUAS MARILYSE , CECILE
Nom d'usage
GOURSOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Malemort
Nom, Prénom(s)
GOURSOLAS PHILIPPE , ETIENNE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Malemort
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/09/2005
Siret
48482362000014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Adresse
CHANLAT
19100 , Brive-la-Gaillarde - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3779
Date d'ajout
11/05/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3779
Date d'ajout
11/05/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 11/05/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 11/05/2021
Numéro d'observation
831
Date d'ajout
26/01/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Brive rendue le 26 janvier 2021 nommant Mme Lebas Christine juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
27797
Date d'ajout
03/01/2017
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Brive rendue le 3 janvier 2017 nommant Mme Boutot Mireille juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
17384
Date d'ajout
21/10/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive prononce en date du 21/10/2014 , la résolution du plan et la liquidation judiciaire , sous le numéro 2014J00170 , date de cessation des paiements 29/09/2014 désigne liquidateur SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot 18 Rue du Docteur Roux 19100 Brive-la-Gaillarde . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
15278
Date d'ajout
11/03/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 11/03/2014 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot 18 Rue du Docteur Roux 19100 Brive-la-Gaillarde
Numéro d'observation
13759
Date d'ajout
02/10/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Brive rendue le 30/09/2013 nommant M. Gautier Joël juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
11344
Date d'ajout
14/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Brive rendue le 14 janvier 2013 nommant Valentin Philippe juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
10703
Date d'ajout
09/11/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive , prononce en date du 09/11/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00199 , date de cessation des paiements le 28/11/2011 désigne Juge Commissaire Maigne Marie-France , Mandataire judiciaire Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100 Brive-la-Gaillarde , , et ouvre une période d'observation expirant le 09/05/2013 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).