Entreprise : CTPARTNERS - SIREN 484 801 683
Identité
Dénomination
CTPARTNERS
SIREN (siège)
484 801 683
Date d'immatriculation au RNE
04/11/2005
Début d’activité
10/10/2005
Date de fin de la personne morale
03/11/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Conseil en recrutement, accompagnement et placement de cadres en entreprises
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
52 AV HOCHE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Keneally WILLIAM , JOHN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Nom, Prénom(s)
Maugard JEAN-PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Nocifora DAVID
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Nom, Prénom(s)
Sullivan BRIAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Dénomination
CONSEILS ASSOCIES SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/10/2005
Siret
48480168300034
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en recrutement, accompagnement et placement de cadres en entreprises
Adresse
52 AV HOCHE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/10/2005
Siret
48480168300018
Code APE
741G
Adresse
7 RUE DE TILSITT
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2006
Siret
48480168300026
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
41 AV DE FRIEDLAND
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2005B1946329
Date d'ajout
04/06/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 04/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
09/07/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 09/07/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201502190, date de cessation des paiements le 01/07/2015, et a désigné : juge commissaire Mme Sylvie Fayner liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).