Entreprise : M.R - SIREN 484 511 597
Identité
Dénomination
M.R
SIREN (siège)
484 511 597
Date d'immatriculation au RNE
12/10/2005
Début d’activité
01/09/2005
Date de fin de la personne morale
11/10/2104
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Holding prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociètés ou entreprises commerciales industrielles, financières, de services mobilières ou immobilières par voie de création de sociètés ou entreprises nouvelles françaises ou étrangères. D'apports de souscriptions d'achats de titres de droits sociaux, fusions, associations en participations syndicats de garantie ou autrement, la gestion par voie d'achat, échange, vente ou arbitrage de ces intérêts et participations toutes opérations quelconques.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1144.6 EUR
Adresse du siège
AV DE GROSBOIS 94440 MAROLLES-EN-BRIE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES TUILERIES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROGER MATHIEU
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Saint-Médard
Nom, Prénom(s)
KPOCHAN MARTIAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
ADVISO GROUP
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
AIRE-SUR-LA-LYS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
48451159700037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
AV DE GROSBOIS
94440 , MAROLLES-EN-BRIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES TUILERIES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
48451159700011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
12 RUE PIERRE METAIRIE
78120 , RAMBOUILLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28810
Date d'ajout
17/09/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26695
Date d'ajout
30/01/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Versailles rendue le 30/01/2018 nommant Mme Sainz Christine juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
381
Date d'ajout
03/02/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 02/02/2017 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
25198
Date d'ajout
06/10/2016
Description
Le tribunal de commerce de VERSAILLES a prononcé en date du 13/09/2016 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 30/06/2016 et a désigné liquidateur Selarl ML Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau 26 rue Hoche 78000 VERSAILLES . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
86456
Date d'ajout
13/09/2016
Description
Le tribunal de commerce de Versailles a prononcé en date du 13/09/2016 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2016J00709 date de cessation des paiements le 30/06/2016 et a désigné liquidateur SELARL Ml Conseils prise en la personne de Me Cosme Rogeau 26 Rue Hoche 78000 Versailles . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
78975
Date d'ajout
01/06/2016
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de CRETEIL Sous le numéro 2016B3152
Numéro d'observation
14327
Date d'ajout
30/05/2016
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).