Entreprise : VILLOUTREIX - SIREN 484 194 808
Identité
Dénomination
VILLOUTREIX
SIREN (siège)
484 194 808
Date d'immatriculation au RNE
29/11/2005
Début d’activité
07/09/2021
Date de fin de la personne morale
28/11/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, l'acquisition, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles meublés ou non, la vente de tous biens et droits immobiliers, l'exercice de tous mandats sociaux, les activités de gestion, d'administration et d'organisation de toutes entreprises dans lesquelles la société détient une participation.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
80 BD DE LA MER 66700 ARGELES-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LES TEMPLIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VILLOUTREIX LAURENT , JULIEN , MARTIAL , EUGENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Argelès-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
VILLOUTREIX LUCAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1998
Commune de résidence
Sorède
Nom, Prénom(s)
VILLOUTREIX JONAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2001
Commune de résidence
Sorède
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/09/2021
Siret
48419480800032
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, l'acquisition, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles meublés ou non, la vente de tous biens et droits immobiliers, l'exercice de tous mandats sociaux, les activités de gestion, d'administration et d'organisation de toutes entreprises dans lesquelles la société détient une participation.
Autres Activités
Prise d'intérêt sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, l'acquisition, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles meublés ou non, la vente de tous biens et droits immobiliers, l'exercice de tous mandats sociaux, les activités de gestion, d'administration et d'organisation de toutes entreprises dans lesquelles la société détient une participation.
Adresse
80 BD DE LA MER
66700 , ARGELES-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LES TEMPLIERS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/09/2005
Siret
48419480800016
Code APE
702C
Adresse
15 AV GEORGES GUYNEMER
13800 , ISTRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT LES ADRETS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2005
Siret
48419480800024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
AV D’HURTH
66700 , ARGELES-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ECONOMIQUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/11/2005
Description
Historique des observations RCS : Mention du 29/11/2005 : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL: ANCIENNE ADRESSE: 15 LOTISSEMENT LES ALUDES,AVENUE GUYNEMER 13800 ISTRES
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).