Entreprise : ACS FINANCES - SIREN 484 124 169
Identité
(Entreprise radiée le 07/07/2021)
Dénomination
ACS FINANCES
SIREN (siège)
484 124 169
Date d'immatriculation au RNE
24/12/2007
Date de fin de la personne morale
23/12/2106
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
114 AV JEAN JAURES 26600 TAIN L'HERMITAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZOGUI MEYER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/11/2007
Siret
48412416900026
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
8 AV DU MAQUIS
26100 , ROMANS-SUR-ISERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/11/2007
Siret
48412416900042
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le conseil pour la gestion et les affaires, le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en investissements financiers, le courtage en assurance, la réalisation de toutes transactions sur immeuble et fonds de commerce sans encaissement de fonds, effet ou valeur, le courtage en opérations de banque et en services de paiement
Adresse
114 AV 114 Avenue Jean Jaurès
26600 , Tain-l'Hermitage - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/05/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
48412416900034
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le courtage d'assurances, la réalisation de toutes transactions immobilières de toute nature et la réalisation de toutes transactions de fonds de commerce, le conseil en gestion de patrimoine, le démarchage financier, le courtage de crédits, la formation ; le négoce, l'importation et l'exportation, la commission, la représentation et la distribution sous toutes les formes et tous services ou produits se rattachant directement ou indirectement aux activités ci-avant spécifiées.
Adresse
57 BD DES ALPES
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2005
Siret
48412416900018
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
29 BD DES ALPES
38240 , MEYLAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/016888
Date d'ajout
06/08/2021
Description
Radiation par suite de transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique à compter du 01/04/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/009460
Date d'ajout
04/05/2021
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'associé unique CYRUS CONSEIL 50 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, 350 529 111 RCS GTC Paris en date du 26/02/2021 - Publicité dans un journal d'annonces légales : Dauphiné Libéré du 01/03/2021.
Numéro d'observation
F16/010917
Date d'ajout
19/07/2016
Description
Transfert du siège social du 8 Avenue du Maquis 26100 ROMANS-SUR-ISERE au 114 Avenue Jean Jaurès 26600 TAIN-L'HERMITAGE à compter du 01/07/2016
Numéro d'observation
F12/006073
Date d'ajout
03/05/2012
Description
Transfert de l'établissement du 29 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN au 57 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN à compter du 09/04/2011.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/04/2010
Description
Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro : 07 005 792
Numéro d'observation
F08/009635
Date d'ajout
25/07/2008
Description
Transfert du siège social du 29 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN (RCS Grenoble) au 8 avenue du Maquis 26100 ROMANS SUR ISERE (RCS Romans) à compter du 19/05/2008.
Numéro d'observation
F07/006246
Date d'ajout
30/05/2007
Description
Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro : 07 005 792
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).