Entreprise : TRANSPORTS MATERIAUX REGIONNAUX (TMR) - SIREN 483 517 587
Identité
Dénomination
TRANSPORTS MATERIAUX REGIONNAUX (TMR)
SIREN (siège)
483 517 587
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2005
Date de fin de la personne morale
02/08/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
19000 EUR
Adresse du siège
165 RUE BASSE 62370 SAINT-FOLQUIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SUBIRANA BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Saint-Folquin
Nom, Prénom(s)
SUBIRANA GINO , BERNARD , BORIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Saint-Folquin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/11/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/2005
Siret
48351758700018
Nom commercial
TMR
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
transports routiers transports de marchandises pour compte d'autrui transports routiers-location de véhicules pour le transport routier de marchandises - location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur-le stockage
Adresse
165 RUE 165 RUE Basse
62370 , Saint-Folquin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8502
Date d'ajout
14/10/2020
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 14/10/2020, LE TRIBUNAL BOULOGNE S/MER A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE TRANSPORTS DE MATERIAUX REGIONAUX (TMR) (PROCEDURE OUVERTE LE 20/05/2010 )Date d'effet : 14/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8563
Date d'ajout
14/10/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
10466
Date d'ajout
04/12/2018
Description
Remplacement d'un mandataire de justice EN DATE DU 03/12/2018, LE TRIBUNAL DE COMMERCE BOULOGNE S/MER A ORDONNE LE REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR DANS LA PROCEDURE TRANSPORTS DE MATERIAUX REGIONAUX (TMR) NOUVEAU MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL DELEZENNE & ASSOCIES prise en la personne de Maître Alexandre DELEZENNE 64, boulevard La Fayette 62100 Calais Date d'effet : 01/12/2018
Numéro d'observation
4198
Date d'ajout
20/06/2017
Description
Changement d'un organe de procédure Par ordonnance en date du 20/06/2017 Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a désigné Monsieur Xavier DIERS, Juge commissaire en remplacement de Monsieur Benoît POTTERIE, ancien Juge. Date d'effet : 20/06/2017
Numéro d'observation
4629
Date d'ajout
17/07/2014
Description
Changement d'un organe de procédure Par ordonnance en date du 17/07/2014 Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a désigné Monsieur Benoît POTTERIE, Juge commissaire en remplacement de Monsieur Pierre-Yves AVOT, ancien Juge. Date d'effet : 17/07/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/11/2010
Description
(Procédures collectives) : Jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne S/Mer du 25/11/2010 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Me DELEZENNE Alexandre 64 boulevard Lafayette 62100 Calais Poursuite d'activité autorisée jusqu'au 30/11/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/05/2010
Description
(Procédures collectives) : Jugement du Tribunal de Commerce de BOULOGNE S/MER du 20/05/2010 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 20/11/2010 Cessation des paiements en date du 20/11/2008. Juge Commissaire : M. Pierre-Yves AVOT Juge Commissaire suppléant : Mme Janick GOETGHELUCK Mandataire judiciaire : Me DELEZENNE Alexandre 64 boulevard la Fayette 62100 Calais
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Greffe précédent : 6204 (SAINT OMER).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Commerce de Saint-Omer a été rattaché au Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 01/08/2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).