Entreprise : SCI ZIRST E 25 28 - SIREN 483 454 856
Identité
(Entreprise radiée le 21/08/2018)
Dénomination
SCI ZIRST E 25 28
SIREN (siège)
483 454 856
Date d'immatriculation au RNE
25/07/2005
Date de fin de la personne morale
24/07/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2120 EUR
Adresse du siège
1 CHE FRANCIS CARCO 69120 VAULX-EN-VELIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERDURAND YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
MICHARD LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
La Tronche
Nom, Prénom(s)
PELMONT FRANCIS , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Vaulx-en-Velin
Nom, Prénom(s)
YZET CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Saint-Ismier
Nom, Prénom(s)
BAUDENON PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1953
Commune de résidence
Jarrie
Nom, Prénom(s)
DARNE JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Rillieux-la-Pape
Nom, Prénom(s)
BEGOUEN OLIVIER , FRANCOIS , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
FIEUX BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Rillieux-la-Pape
Nom, Prénom(s)
FERNEZ GERALD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
LACAZE PHILIPPE , OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Villeurbanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48345485600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 CHE FRANCIS CARCO
69120 , VAULX-EN-VELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/042431
Date d'ajout
21/08/2018
Description
Radiation en date du 21/08/2018 - Clôture des opérations de liquidation (Assemblée générale en date du 02/05/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/040878
Date d'ajout
15/09/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/07/2017 - Siège de la liquidation : 1 Rue Francis Carco 69120 VAULX-EN-VELIN - Publicité dans un journal d'annonces légales : Tout Lyon du 05/08/2017
Numéro d'observation
F17/040878
Date d'ajout
15/09/2017
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/07/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).