Entreprise : LES SAPINS - SIREN 483 435 715
Identité
(Entreprise radiée le 10/12/2020)
Dénomination
LES SAPINS
SIREN (siège)
483 435 715
Date d'immatriculation au RNE
27/07/2005
Date de fin de la personne morale
26/07/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital minimum
6100 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE L'ORME 21490 VAROIS-ET-CHAIGNOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GENRET ARLETTE
Nom d'usage
FROMANTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
VAROIS ET CHAIGNOT
Nom, Prénom(s)
FROMANTIN CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
VAROIS ET CHAIGNOT
Nom, Prénom(s)
FROMANTIN CHRISTOPHE , MARIE-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
CLERMONT FERRAND
Nom, Prénom(s)
BERAUD CECILE , LAURENCE , SOPHIE
Nom d'usage
FROMANTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
CLERMONT FERRAND
Nom, Prénom(s)
MARCHAND PHILIPPE , PAUL-HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
FROMANTIN SOPHIE , MARIE-COLETTE
Nom d'usage
MARCHAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
DIJON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/06/2005
Siret
48343571500014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, propriété, mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration et locations de biens et droits immobiliers
Adresse
1 RUE 1 rue de l'Orme
21490 , Varois et Chaignot - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16565
Date d'ajout
10/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13437
Date d'ajout
15/10/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2020 Liquidateur : FROMANTIN Claude Le siège de la liquidation est fixé à : 1 rue de l'Orme 21490 Varois et Chaignot Journal d'annonces légales : le chatillonnais en date du 15/10/2020 Cessation d'activité à compter du 30/09/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).