Entreprise : LOGEO SERVICES - SIREN 483 336 137
Identité
(Entreprise radiée le 06/12/2018)
Dénomination
LOGEO SERVICES
Sigle
/
SIREN (siège)
483 336 137
Date d'immatriculation au RNE
06/09/2005
Date de fin de la personne morale
05/09/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
208 BD FRANCOIS 1ER 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVE CHRISTIAN , MICHEL , ANDRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Champigny-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
GENEVOIS DIDIER , JEAN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Bry-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
VIAL DOMINIQUE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Paris 05
Nom, Prénom(s)
BRAND PASCAL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Gentilly
Nom, Prénom(s)
BONNET MARC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Alfortville
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD FRANCOISE
Nom d'usage
GAUDEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1953
Commune de résidence
Drancy
Nom, Prénom(s)
RENAUT BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
LAMARCHE JEAN-LUC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
BEAUVAIS JEAN-PAUL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Montivilliers
Nom, Prénom(s)
LEFORT PIERRE , JEAN , MARIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1940
Commune de résidence
Paris 09
Nom, Prénom(s)
BOESCH GERARD , LUCIEN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
STE ADRESSE
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Havre
Dénomination
CIL LOGEO ASSO 1901
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 09
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/06/2005
Siret
48333613700011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La construction l'acquisition l'aménagement ou la remise en état de logements en vue de la vente ou de la location Toute activité liée au logement des salariés en particuliers :la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements en vue de la vente ou la location, la gestion de ces logements ; courtage en opérations de banque et en services de paiement
Adresse
208 BD 208 boulevard François 1er
76600 , Le Havre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/11/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
48333613700029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Service d'accompagnement individuel des salariés en situation de mobilité professionnelle pour la recherche d'un logement adapté.
Adresse
17 AV DESGENETTES
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4901
Date d'ajout
06/12/2018
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 29/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4424
Date d'ajout
27/10/2010
Description
Ouverture d'un établissement hors ressort : RCS de CRETEIL (9401) inscrit sous le n° 2010 B 4385 à compter du 01/10/2010
Numéro d'observation
3916
Date d'ajout
27/09/2010
Description
Changement de dénomination à compter du 09/07/2010 Ancienne : LOGéCIL Nouvelle : LOGEO SERVICES Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/08/2010 : Partant : BOIVENT Stéphane, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : LAMARCHE Jean-Luc, Membre du Conseil de Surveillance actes déposés le 27/09/2010 - les affiches de normandie du 22/09/2010
Numéro d'observation
2722
Date d'ajout
01/07/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/05/2010 : Partant : LAMARCHE Jean-Luc, Henri, Joseph, Membre du Conseil de Surveillance Partant : GUERRIER Alain Jean-Gabriel, Membre du Conseil de Surveillance Partant : LECONTE Daniel, Membre du Conseil de Surveillance Partant : HAUVILLE Jean-Pierre Jacques-Henri, Membre du Conseil de Surveillance Partant : GOBERT Maxime René Roger, Membre du Conseil de Surveillance Partant : COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE LA REGION HAVRAISE représentée par LEDUC Jean-Michel Gervais, Président Nouveau : CIL LOGEO ASSO 1901 représentée par GIRY Dominique, Président Nouveau : LEFORT Pierre, Président du Conseil de Surveillance Nouveau : DAMBRINE Antoine, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : BOUCHENOIR Jean, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : GAUDEL Françoise, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : BONNET Marc, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : BOIVENT Stéphane, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : BRAND Pascal, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : ROSE Jean-Pierre, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : GUYOMARD Gilles, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : TOUX Christine, Membre du Conseil de Surveillance Changement de qualité : BOESCH Gerard Lucien, Président du Conseil de Surveillance devient Membre du Conseil de Surveillance actes déposés le 01/07/2010 - les affiches de normandie du 30/06/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ART 262-7 DE LA LOI DU 24/07/1966 : LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR UN PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS - LE PRESIDENT EST INVESTIT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).