Entreprise : SCI MILYNE - SIREN 483 314 530
Identité
Dénomination
SCI MILYNE
SIREN (siège)
483 314 530
Date d'immatriculation au RNE
25/08/2005
Début d’activité
29/07/2005
Date de fin de la personne morale
24/08/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
L'acquisition l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
86500 EUR
Adresse du siège
2 ALL FRANCOIS CLOUET 37400 AMBOISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POISSANT JEAN , YVES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Amboise
Nom, Prénom(s)
VIGREUX ROSELINE
Nom d'usage
POISSANT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Amboise
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/07/2005
Siret
48331453000021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
L'acquisition l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
2 ALL FRANCOIS CLOUET
37400 , AMBOISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/07/2005
Siret
48331453000013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE BOURG
47210 , PARRANQUET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11953
Date d'ajout
17/09/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Tours à compter du 08/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/09/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).