Entreprise : ACTI'V EMPLOI - SIREN 483 224 655
Identité
Dénomination
ACTI'V EMPLOI
SIREN (siège)
483 224 655
Date d'immatriculation au RNE
15/07/2005
Début d’activité
01/07/2005
Date de fin de la personne morale
14/07/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
DELEGATION DE PERSONNEL INTERIMAIRE
Code APE
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
Capital social
16000 EUR
Adresse du siège
215 AV DE LA LIBERATION 74800 LA ROCHE-SUR-FORON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48322465500017
Code APE
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
DELEGATION DE PERSONNEL INTERIMAIRE
Adresse
215 AV DE LA LIBERATION
74800 , LA ROCHE-SUR-FORON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/12/2016
Siret
48322465500025
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activité administrative de gestion et comptabilité.
Adresse
150 AV JEAN JAURES
74800 , LA ROCHE-SUR-FORON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/000781
Date d'ajout
20/04/2007
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes MR LAROSE MARCEL COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EST PARTANT. CCI CONSEILS COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EST PARTANT MR CLAVELIN FRANCOIS NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE. PHG CONSEIL NOUVEAU MEMBRE EST NOMME COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : L'ESSOR SAVOYARD EN DATE DU 11 JANVIER 2007 date d'effet : 17/04/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).