Entreprise : SCI LES ALIZEES - SIREN 483 175 055
Identité
Dénomination
SCI LES ALIZEES
SIREN (siège)
483 175 055
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2005
Début d’activité
01/09/2019
Date de fin de la personne morale
04/07/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Gestion de patrimoine immobilier.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
3 CHE DE LESCRAN 56250 SAINT-NOLFF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE SERGENT ALEXANDRE , ALBERT , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Saint-Nolff
Nom, Prénom(s)
PRADAL MARIE-HELENE , JEANINE , JACQUELINE
Nom d'usage
LE SERGENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Saint-Nolff
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2019
Siret
48317505500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion de patrimoine immobilier.
Autres Activités
Gestion de patrimoine immobilier.
Adresse
3 CHE DE LESCRAN
56250 , SAINT-NOLFF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/06/2005
Siret
48317505500019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 RUE ANDRE NEYTS
92260 , FONTENAY-AUX-ROSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50223
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de VANNES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7745
Date d'ajout
17/09/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/09/2019 : Ancienne adresse : 8 rue André Neyts 92260 Fontenay-aux-roses Nouvelle adresse 3 chemin de Lescran 56250 Saint-Nolff Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 01/09/2019 : Modifié : LE SERGENT Marie-Hélène, Jeanine, Jacqueline, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 3 chemin de Lescran 56250 Saint-Nolff
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).