Entreprise : ETABLISSEMENTS CHEVET - SIREN 483 159 497
Identité
(Entreprise radiée le 22/11/2022)
Dénomination
ETABLISSEMENTS CHEVET
SIREN (siège)
483 159 497
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2005
Date de fin de la personne morale
04/07/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
17 B AV CHARDONNET 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ONILLON JEAN-DIDIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Nom, Prénom(s)
DELAROCHE BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Dénomination
HOP
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Taden
Dénomination
SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE FIDAUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48315949700013
Nom commercial
CHEVET.FR & CHEVET.COM
Enseigne
CHEVET.FR & CHEVET.COM
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
vente en gros, demi-gros, détail, vente aux particuliers ainsi que l'importation, l'exportation et la fabrication de tous articles de sellerie, carrosserie automobile et ameublement
Adresse
17 B AV 17 B Avenue Chardonnet
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48315949700047
Enseigne
CHEVET.FR & CHEVET.COM
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
vente en gros, demi-gros, détail, la vente aux particuliers, ainsi qué l'importation, l'exportation et la fabrication de tous articles de sellerie, carrosserie automobile et ameublement
Adresse
8 RUE PAUL BEAUPERE
44300 , NANTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES DU PETIT CHATELIER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48315949700039
Enseigne
CHEVET.FR & CHEVET.COM
Code APE
518N
Adresse
3 RUE DE BOUILLE
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48315949700021
Enseigne
CHEVET.FR &CHEVET.COM
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Adresse
LES TROIS PIGEONS
85110 , CHANTONNAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2014
Siret
48315949700054
Nom commercial
CHEVET.FR ET CHEVET.COM
Enseigne
CHEVET.FR ET CHEVET.COM
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
la vente en gros demi-gros détail vente aux particuliers ainsi qué l'importation, l'exportation et la fabrication de tous articles de sellerie carrosserie automobile et ameublement
Adresse
51 B AV DE L ARBORESCENTE
85500 , LES HERBIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
22/11/2022
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 14-11-2022 le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
17/11/2022
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 14-11-2022 le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
16/11/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
16/11/2022
Description
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 14-11-2022
Numéro d'observation
36126
Date d'ajout
14/11/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
36126
Date d'ajout
14/11/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 14/11/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14/11/2022
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
02/08/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 11 juillet 2017 nommant SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Rue d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/07/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 11 juillet 2017 nommant SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Rue d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
33400
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 11/07/2017 nommant SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Rue d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
02/07/2015
Description
Par jugement en date du 10 Juin 2015 le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire dans l'affaire SAS ETABLISSEMENTS CHEVET ayant un établissement à NANTES, 8 rue Paul Beaupère PA du Petit Chatelier et a désigné liquidateur la SELARL Tmj prise en la personne de Maître Charlotte THIRION à RENNES, 10 Square Vercingétorix, le Saint Louis.
Numéro d'observation
59069
Date d'ajout
25/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 10 juin 2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00183 désigne liquidateur SELARL Tmj, prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 10 Square Vercingétorix le Saint Louis 35000 Rennes
Numéro d'observation
77711
Date d'ajout
15/06/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 10/06/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00183 désigne liquidateur SELARL Tmj, prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 10 Square Vercingétorix le Saint Louis 35000 Rennes
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
21/04/2015
Description
Par jugement en date du 08 Avril 2015 le Tribunal de Commerce de RENNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la SAS ETABLISSEMENTS CHEVET ayant un établissement à NANTES, 8 rue Paul Beaupère, PA du Petit Chatelier; a désigné administrateur Me Gautier Sophie à RENNES, 111 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny avec les pouvoirs d'administrer seule l'entreprise; Mandataire Judiciaire la SELARL Tmj prise en la personne de Maître Charlotte THIRION à RENNES, 10 Square Vercingétorix, le Saint Louis.
Numéro d'observation
55870
Date d'ajout
13/04/2015
Description
Par jugement en date du 08/04/2015, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire désignant administrateur Me Gautier Sophie 111 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny 35000 Rennes avec les pouvoirs d'administrer seule l'entreprise, Mandataire judiciaire SELARL TMJ, prise en la personne de Me Charlotte Thirion 10 Square Vercingetorix le Saint Louis 35000 Rennes. Les déclarations des créances sont à déposer au Mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.
Numéro d'observation
73948
Date d'ajout
08/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes , prononce en date du 08/04/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00183 , date de cessation des paiements le 08/04/2015 désigne Administrateur Me Gautier Sophie 111 Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny 35000 Rennes avec pour mission : d'administrer seule l'entreprise , Mandataire judiciaire SELARL Tmj, prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 10 Square Vercingétorix le Saint Louis 35000 Rennes , , et ouvre une période d'observation expirant le 08/10/2015 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/08/2005
Description
Observations concernant l'établissement situé 8 ru e Paul Beaupère P A du Petit Châtelier 44300 Nante s : MODE D'EXPLOITATION : FONDS RECU EN LOCATION G ERANCE DE LA SOCIETE SOGEVE - 579 201 625 RCS NANT ES - DU 01/07/2005 AU 30/06/2006
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 01/07/2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).