Entreprise : ACTIVPLAST - SIREN 483 107 264
Identité
(Entreprise radiée le 08/11/2018)
Dénomination
ACTIVPLAST
SIREN (siège)
483 107 264
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2005
Date de fin de la personne morale
04/07/2104
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
180000 EUR
Adresse du siège
40 RUE GERARD PHILIPE 85000 LA ROCHE-SUR-YON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUSIN JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Fontenay-le-Comte
Nom, Prénom(s)
MERY PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Dénomination
SARL I.C.F. ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Fontenay-le-Comte
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/06/2005
Siret
48310726400010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
RTE DES SABLES
85440 , TALMONT-SAINT-HILAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES VIEILLES BIEES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/06/2005
Siret
48310726400028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
holding acquisition souscription detention gestion de participations dans toute société civile ou commerciale prestation de services.
Adresse
40 RUE 40 rue Gérard Philipe
85000 , La Roche-sur-Yon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 07/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
08/11/2018
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
31/08/2017
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 30/08/2017, la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Nicolas PELLETIER, 4 Rue Manuel 85000 LA ROCHE SUR YON remplace Maître Marcel PELLETIER, mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/01/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 19/01/2011 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire de droit commun. Cessation des paiements en date du 11/01/2011. Liquidateur : Maître PELLETIER Marcel 4 rue Manuel résidence le Belem 85000 La Roche-sur-Yon
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/04/2007
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 23/04/2007.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 19/01/2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).