Entreprise : SOCIETE FINANCIERE GERARD PERRIER - SIREN 483 041 695
Identité
(Entreprise radiée le 30/01/2019)
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE GERARD PERRIER
SIREN (siège)
483 041 695
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2005
Date de fin de la personne morale
27/06/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10924761.76 EUR
Adresse du siège
RTE DE LYON 01300 BELLEY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I. LA PELISSIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SR AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La motte Servolex
Dénomination
MAZARS & SEFCO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Valence
Dénomination
SARL PELLISSIERE
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Belley
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/06/2005
Siret
48304169500014
Nom commercial
SFGP
Enseigne
SFGP
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
administration d'entreprises
Adresse
RTE ZI la Pelissiere
01300 , Belley - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
route de Lyon
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1646
Date d'ajout
30/01/2019
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à SAS AMPERRA - RCS LYON 830 804 506 - réalisée le 04/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
264
Date d'ajout
08/01/2019
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 15/10/2018 Dénomination de l'associé unique : SAS AMPERRA - RCS LYON 830804506 Journal d'annonces légales : L'Eco de l'Ain en date du 01/11/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).