Entreprise : SOC PARTICIP FINANC PROF LIB AVOCATS - SIREN 482 983 129
Identité
Dénomination
SOC PARTICIP FINANC PROF LIB AVOCATS
SIREN (siège)
482 983 129
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2005
Début d’activité
01/07/2005
Date de fin de la personne morale
27/06/2055
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
La prise de participations et d'intérêts de gestion de ces participations et intérêts dans des sociétés d'exercice libéral (sel) ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute activité indissolublement liée à la gestion des desdites participations. Toutes opérations compatibles avec cet objet et notamment la fourniture de prestations de services et d'assistance administrative financière et comptable aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
400500 EUR
Adresse du siège
RUE GUSTAVE EIFFEL 17140 LAGORD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAUJAULT BEATRICE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
GRIZET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER ERIC , JEAN , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Lagord
Nom, Prénom(s)
LOIZEIL YANN , XAVIER , FRANCK , ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Lagord
Nom, Prénom(s)
SIZAIRE HUBERT , MARIE , CHRISTIAN , FRANCIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
LA ROCHELLE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48298312900024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de participations et d'intérêts de gestion de ces participations et intérêts dans des sociétés d'exercice libéral (sel) ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute activité indissolublement liée à la gestion des desdites participations. Toutes opérations compatibles avec cet objet et notamment la fourniture de prestations de services et d'assistance administrative financière et comptable aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
Autres Activités
La prise de participations et d'intérêts de gestion de ces participations et intérêts dans des sociétés d'exercice libéral (sel) ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute activité indissolublement liée à la gestion des desdites participations. Toutes opérations compatibles avec cet objet et notamment la fourniture de prestations de services et d'assistance administrative financière et comptable aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
Adresse
RUE GUSTAVE EIFFEL
17140 , LAGORD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48298312900016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
18 BD MARECHAL LYAUTEY
17000 , LA ROCHELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7975
Date d'ajout
09/12/2010
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 27/09/2010 : Ancienne adresse : 18 boulevard du Maréchal Lyautey 17000 La Rochelle Nouvelle adresse : rue Gustave Eiffel 17140 Lagrod Transfert du siège social à compter du 27/09/2010 : Ancienne adresse : 18 boulevard du Maréchal Lyautey 17000 La Rochelle Nouvelle adresse : rue Gustave Eiffel 17140 Lagord
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5942
Date d'ajout
22/12/2008
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 27/11/2008 Ancienne : 30/06 Nouvelle : 31/12
Numéro d'observation
5228
Date d'ajout
06/11/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/10/2008 : Nouveau : GAUTHIER Eric Jean René, Co-Gérant Nouveau : GRIZET Béatrice Marie Thérèse, Co-Gérant Nouveau : LOIZEIL Yann Xavier Franck Alain, Co-Gérant Changement de qualité : SIZAIRE Hubert, Marie, Christian, Francis, Gérant(e) devient Co-Gérant
Numéro d'observation
5061
Date d'ajout
19/12/2005
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31.12 NOUVELLE : 30.06 L'EXERCICE EN COURS SERA CLOS LE 30.06.2006 Date d'effet : 06/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).