Entreprise : EUROBIENS - SIREN 482 939 188
Identité
Dénomination
EUROBIENS
SIREN (siège)
482 939 188
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2005
Début d’activité
20/06/2005
Date de fin de la personne morale
22/06/2104
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
marchand de biens
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
24000 EUR
Adresse du siège
RUE MAZARIN 02800 LA FERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIEBLEMONT BRUNO , ALFRED
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
La Fère
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/06/2005
Siret
48293918800025
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
marchand de biens
Autres Activités
marchand de biens
Adresse
RUE MAZARIN
02800 , LA FERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
20/06/2005
Siret
48293918800017
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
8 RUE DE L'EGLISE
02800 , LA FERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
08/04/2022
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 08-04-2022 NOMMANT Monsieur Jérôme DUPREZ JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
15/01/2021
Description
Décision du 15/01/2021. Remplacement du juge commissaire par Monsieur Patrice MAENE
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
17/10/2018
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de AMIENS en date du : 11-10-2018 a infirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN le 13.04.2018 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 13.10.2016 et statuant à nouveau a fixé la date de cessation des paiements au 08.03.2018
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 08/06/2018 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
13/04/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé, en date du 13/04/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2018/6084, date de cessation des paiements le 13/10/2016, et a désigné Monsieur . Georges MACAREZ : Juge Commissaire, liquidateur SELARL GRAVE - RANDOUX en la personne de Maître Guillaume RANDOUX 2, Place des Campions 02100 SAINT-QUENTIN. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Chauny a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/06/2005
Description
Historique : CONSTITUTION : - DEPOT DE L'ACTE : LE 23/06/2005 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE C HAUNY - PUBLICATION : PICARDIE LA GAZETTE DU 15/06 /2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).