Entreprise : GIE CANNE GUADELOUPE - SIREN 482 934 056
Identité
Dénomination
GIE CANNE GUADELOUPE
Sigle
GIE CANNE GUADELOUPE
SIREN (siège)
482 934 056
Date d'immatriculation au RNE
16/06/2005
Début d’activité
15/06/2005
Date de fin de la personne morale
15/06/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activités principales de l’objet social
Mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter à développer améliorer l'activité professionnelle de ses membres (achats groupes communication représentation.
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Adresse du siège
USINE DE BEAUPORT 97117 PORT-LOUIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SICADEG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUFFON FRANCK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
CREANTOR FREDY , MESMIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Port-Louis
Nom, Prénom(s)
JEAN MARIE FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Port-Louis
Nom, Prénom(s)
MACHECLER DENIS , LUC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Port-Louis
Nom, Prénom(s)
MEYNARD JEAN , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Lamentin
Nom, Prénom(s)
MOUNIGAN BRUNO , CHARLEMAGNE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Lamentin
Nom, Prénom(s)
NANNETTE VICTOR , ETIENNE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Le Moule
Nom, Prénom(s)
ORFEVRES THIERRY , SULPICE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Grand-Bourg
Nom, Prénom(s)
VITALIS ALEX , ANICET
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Le Moule
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/2005
Siret
48293405600011
Nom commercial
G.I.E. CANNE GUADELOUPE
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Mettre en oeuvre tous les moyens propres à faciliter à développer améliorer l'activité professionnelle de ses membres (achats groupes communication représentation.
Adresse
USINE DE BEAUPORT
97117 , PORT-LOUIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SICADEG
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
87
Date d'ajout
12/01/2015
Description
Modification relative aux membres du GIE à compter du 12/12/2014 :Partant : BAGHUELOU Laure Edmond, Secrétaire du conseil d'administrationChangement de qualité : ORFEVRES Thierry, Sulpice, Secrétaire du conseil d'administration et MembreChangement de qualité : MACHECLER Denis Luc, Membre devient Trésorier et Membre
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7051
Date d'ajout
30/12/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/12/2014 :Partant : MAGDELEINE Francois Georges, Président du conseil d'administrationNouveau : CHARABIE Véronique, Fernande, Président du conseil d'administrationAnn lég : France Antilles en date du 22/12/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).