Entreprise : PMP TNS - SIREN 482 741 410
Identité
(Entreprise radiée le 19/11/2021)
Dénomination
PMP TNS
SIREN (siège)
482 741 410
Date d'immatriculation au RNE
14/06/2005
Date de fin de la personne morale
13/06/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
40 EUR
Adresse du siège
32 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Briantais CHRYSTELLE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Montrouge
Nom, Prénom(s)
Dupont ERIC
Nom d'usage
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Curt PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Vaque GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
Jover FREDERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Mantes-la-Jolie
Nom, Prénom(s)
Martin GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Angoustures PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Cautela MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Ponal CAROLINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Charenton-le-Pont
Nom, Prénom(s)
Gautheron GREGORY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Colombes
Nom, Prénom(s)
Cousi FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Gelot BENOIT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Houis MARIE-SOPHIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ASTREE CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Levallois Perret
Dénomination
JEAN-PIERRE LENOIR CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/05/2005
Siret
48274141000013
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
26 RUE DE RICHELIEU
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/05/2005
Siret
48274141000021
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous conseils et toutes prestations de services de nature financière stratégique commerciale organisationnelle et opérationnelle en vue d'aider les entreprises dans la conduite de leurs affaires
Adresse
32 BD 32 boulevard Haussmann
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2005B1095266
Date d'ajout
19/11/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 06-10-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2005B1095262
Date d'ajout
02/11/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 06-10-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : Actu Juridique DU : 27-10-2021, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).