Entreprise : SCI VANILLE - SIREN 482 702 669
Identité
Dénomination
SCI VANILLE
SIREN (siège)
482 702 669
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
27/05/2005
Date de fin de la personne morale
06/06/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, mise en valeur, administration et exploitation par bail, ou autrement de tous immeu- blés bâtis ou non, de terrains, ou de tous droits immobiliers.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
19 AV DU 11 NOVEMBRE 1918 17300 ROCHEFORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HANTZ JULIEN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Port-des-Barques
Nom, Prénom(s)
JUILLEN EMMANUELLE , CATHALYNE , HERMINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Port-des-Barques
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/05/2005
Siret
48270266900029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, mise en valeur, administration et exploitation par bail, ou autrement de tous immeu- blés bâtis ou non, de terrains, ou de tous droits immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, mise en valeur, administration et exploitation par bail, ou autrement de tous immeu- blés bâtis ou non, de terrains, ou de tous droits immobiliers.
Adresse
19 AV DU 11 NOVEMBRE 1918
17300 , ROCHEFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/2005
Siret
48270266900011
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
3 AV PAUL GEOFFROY
17730 , PORT-DES-BARQUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6393
Date d'ajout
30/09/2010
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 14/02/2010 : Ancienne adresse : 3 avenue Paul Geoffroy 17730 Port-des-Barques Nouvelle adresse : 19 avenue du 11 Novembre 17300 Rochefort Transfert du siège social à compter du 14/02/2010 : Ancienne adresse : 3 avenue Paul Geoffroy 17730 Port-des-Barques Nouvelle adresse : 19 avenue du 11 Novembre 17300 Rochefort Modification relative aux associés à compter du 15/02/2010 : Partant : HANTZ Nadine Suzanne Jeanne, Associé Société Civile Partant : HANTZ Etienne Bernard Gerard, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
"CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET :482.702.669.00029 NAF :6820A
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).