Entreprise : SCI KER JULIE - SIREN 482 699 063
Identité
Dénomination
SCI KER JULIE
SIREN (siège)
482 699 063
Date d'immatriculation au RNE
13/06/2005
Début d’activité
19/04/2005
Date de fin de la personne morale
12/06/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
552000 EUR
Adresse du siège
64 RUE DE METZ 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBERTINI DIDIER , LUC , SYLVAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Locqueltas
Nom, Prénom(s)
ALBERTINI KATIA , MONIQUE
Nom d'usage
GAYOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
ALBERTINI MAGALI , ANNIE , GEORGES
Nom d'usage
MORIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Châteaugiron
Nom, Prénom(s)
MURAT ISABELLE , MICHELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Plescop
Nom, Prénom(s)
MURAT VALERIE , MARIE
Nom d'usage
CASTONGUAY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Nom, Prénom(s)
MURAT CHRISTINE , JOSEPHINE
Nom d'usage
GOULVEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
ROPPEZ STEPHANE , MAXIME , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Plumelec
Nom, Prénom(s)
ROPPEZ ANNE-SOPHIE , MICHELLE , SYLVAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1984
Commune de résidence
Meucon
Nom, Prénom(s)
ROPPEZ MARIE-HELENE , JOSEPHINE , ODETTE
Nom d'usage
CHARTIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Juicq
Nom, Prénom(s)
ROY MONIQUE , MARIE , JOSEPHINE
Nom d'usage
MURAT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Plescop
Nom, Prénom(s)
ROY DANIELLE , LOUISE , DENISE , MARIE
Nom d'usage
ALBERTINI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
ROY MICHELLE , SIMONE , YVETTE
Nom d'usage
ROPPEZ
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
ROY ANNIE , MONIQUE , MARIE
Nom d'usage
ZICKGRAF
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Séné
Nom, Prénom(s)
ZICKGRAF JULIEN , JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
ZICKGRAF SEBASTIEN , JEAN-CHARLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Nom, Prénom(s)
ZICKGRAF ANAIS , MARIE , VALERIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1988
Commune de résidence
Séné
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/04/2005
Siret
48269906300012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Autres Activités
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
64 RUE DE METZ
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2893
Date d'ajout
05/04/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/12/2018 : Partant : ROY Maxime Edouard Julien Joseph, Gérant, Associé Nouveau : MURAT Isabelle, Michelle, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CASTONGUAY Valérie, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GOULVEN Christine, Joséphine, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MORIN Magali, Annie, Georges, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GAYOT Katia, Monique, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ALBERTINI Didier, Luc, Sylvain, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ROPPEZ Stéphane, Maxime, Robert, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CHARTIER Marie-Hélène, Joséphine, Odette, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ROPPEZ Anne-Sophie, Michelle, Sylvaine, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ZICKGRAF Sébastien, Jean-Charles, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ZICKGRAF Julien, Jean-Pierre, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ZICKGRAF Anaïs, Marie, Valérie, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : MURAT Monique Marie Joséphine, devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : ALBERTINI Danielle Louise Denise Marie, devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : ROPPEZ Michelle Simone Yvette, devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : ZICKGRAF Annie Monique Marie, devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Régularisation : la dénomination statutaire est : SCI KER JULIE au lieu de KERJULIE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).