Entreprise : LA PAIX - SIREN 482 652 252
Identité
Dénomination
LA PAIX
SIREN (siège)
482 652 252
Date d'immatriculation au RNE
13/06/2005
Début d’activité
30/05/2005
Date de fin de la personne morale
12/06/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition,la gestion,l'administration et l'exploitation sous toutes formes,par bail,location ou autrement avec ou sans promesse de vente quelque soit leur mode d'acquisition ou de financement de tous terrains,immeubles ou droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE LA PAIX 53000 LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOISGONTIER JOEL , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
LAVAL
Nom, Prénom(s)
LECLERC MARYVONNE , AUGUSTINE , GERMAINE
Nom d'usage
BOISGONTIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/05/2005
Siret
48265225200016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition,la gestion,l'administration et l'exploitation sous toutes formes,par bail,location ou autrement avec ou sans promesse de vente quelque soit leur mode d'acquisition ou de financement de tous terrains,immeubles ou droits immobiliers
Autres Activités
L'acquisition,la gestion,l'administration et l'exploitation sous toutes formes,par bail,location ou autrement avec ou sans promesse de vente quelque soit leur mode d'acquisition ou de financement de tous terrains,immeubles ou droits immobiliers
Adresse
3 RUE DE LA PAIX
53000 , LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1982
Date d'ajout
02/04/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/09/2018 : Partant : M'LIRE (SARL), Associé Partant : BIGARE Jean-Luc, Gérant, Associé Partant : PEIRANO Richard, Associé Nouveau : BOISGONTIER Maryvonne, Augustine, Germaine, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : BOISGONTIER Joël, André, Associé devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).