Entreprise : LES VENTS D'ECORCIERE - SIREN 482 524 782
Identité
Dénomination
LES VENTS D'ECORCIERE
SIREN (siège)
482 524 782
Date d'immatriculation au RNE
03/06/2005
Début d’activité
01/06/2005
Date de fin de la personne morale
02/06/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquition gestion de tous biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
3700 EUR
Adresse du siège
LES VENTS D'ECORCIERE 49110 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Botz-en-Mauges
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUMIER KARINE
Nom d'usage
BRIAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Mauges-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
BRIAND EMMANUEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Mauges-sur-Loire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2005
Siret
48252478200018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquition gestion de tous biens immobiliers
Autres Activités
Acquition gestion de tous biens immobiliers
Adresse
LES VENTS D'ECORCIERE
49110 , MAUGES-SUR-LOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Botz-en-Mauges
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9773
Date d'ajout
05/11/2008
Description
Transformation de la société à compter du 31/08/2008 Ancienne forme : Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Nouvelle forme : Société civile immobilière (SCI) Réduction de capital à compter du 31/08/2008 Ancien : 3800 EUR Nouveau : 3700 EUR Modification d'activité de l'établissement principal situé les Vents d'Ecorciere 49110 Botz-en-Mauges à compter du 31/08/2008 Ancienne : AVICULTURE Nouvelle : Acquition gestion de tous biens immobiliers Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/08/2008 : Partant : BRIAND Armand, Associé Société Civile Nouveau : BRIAND Emmanuel, Gérant associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).