Entreprise : TRANSPORTS MARQUIS MULHOUSE - SIREN 482 522 448
Identité
Dénomination
TRANSPORTS MARQUIS MULHOUSE
SIREN (siège)
482 522 448
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2005
Date de fin de la personne morale
26/06/2104
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
43000 EUR
Adresse du siège
RUE D UNGERSHEIM 68190 ENSISHEIM FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE D'HENGST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUDENC JEAN , DENIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
TOULOUSE
Dénomination
SA CABINET JEAN DENIS COUDENC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
TOULOUSE
Dénomination
TRANSPORTS MARQUIS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
LAVELANET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
48252244800018
Code APE
602M
Origine du fonds
Apport
Activité principale
TRANSPORTS ROUTIERS, SERVICE DE TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES, COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS, D'AFFRETEUR ET COMMISSIONNAIRE EN DOUANE, LOCATION VEHICULES DE TRANSPORTS PUBLICS DE MARCHANDISES, VENTE DE CARBURANTS, HUILES PIECES DETACHEES ET PNEUMATIQUES
Adresse
RUE ZONE INDUSTRIELLE D'HENGSTENBERG
68190 , ENSISHEIM - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROUTE D'UNGERSHEIM
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4948
Date d'ajout
04/12/2006
Description
Autorisation de poursuite d'activité PAR JUGEMENT, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX A : * DECIDE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA SARL TRANSPORTS MARQUIS TOULOUSE JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2006 INCLUS, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 231 ALINEA 2 DU DECRET N° 2005-1677 du 28/12/2005 ET A ARRETE LA CESSION DE LA SARL TRANSPORTS MARQUIS TOULOUSE AU PROFIT DE LA SARL MATHIEU TOULOUSE, EN COURS DE FORMATION, FILIALE DE LA STE MATHIEU INVESTISSEMENTS (RCS FOIX B 492 722 608) DATE D'EFFET DE LA CESSION : 1ER DECEMBRE 2006. Date d'effet : 27/11/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4379
Date d'ajout
03/11/2006
Description
Modification autre PAR JUGEMENT, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX A DECIDE LA PROROGATION DE LA POURSUITE D'ACTIVITE DEPUIS LE 29/10/2006 JUSQU'AU 28/11/2006 DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 231 DU DECRET N° 200561677 du 28/12/2005. Date d'effet : 30/10/2006
Numéro d'observation
3528
Date d'ajout
04/09/2006
Description
Modification autre PAR JUGEMENT, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX A : * ETENDU LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A LA SARL TRANSPORTS MARQUIS A 31000 TOULOUSE PROCEDURE COMMUNE AVEC : * SAS MARQUIS GRAND VOLUME A 59200 TOURCOING * SAS TRANSPORTS MARQUIS A 81100 CASTRES * SAS TRANSPORTS MARQUIS A 68190 ENSISHEIM * SARL TRANSPORTS MARQUIS A 31000 TOULOUSE JUGE COMMISSAIRE : MR FOUNET CHRISTIAN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR DELPY CLAUDE ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : ME FOURQUIE LUC - 40BIS, BLD DES RECOLLETS A 31400 TOULOUSE LIQUIDATEUR : ME BRENAC JEAN LUCIEN - 23 RUE DELCASSE A 09000 FOIX DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 20/07/2006 Date d'effet : 28/08/2006
Numéro d'observation
3030
Date d'ajout
03/08/2006
Description
Liquidation judiciaire PAR JUGEMENT, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX A : OUVERT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DE LA SA TRANSPORTS MARQUIS - 59, AVENUE ALSACE LORRAINE A 09300 LAVELANET PROCEDURE COMMUNE AVEC : SAS MARQUIS GRAND VOLUME A 59200 TOURCOING SAS TRANSPORTS MARQUIS A 81100 CASTRES SAS TRANSPORTS MARQUIS A 68190 ENSISHEIM JUGE COMMISSAIRE : MR FOURNET CHRISTIAN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR DELPY CLAUDE LIQUIDATEUR : ME BRENAC JEAN LUCIEN - 23, RUE DELCASSE A 09000 FOIX DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 20/07/2006 Date d'effet : 31/07/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).