Entreprise : SARL DE L'HOTEL DU NORD - SIREN 482 407 434
Identité
Dénomination
SARL DE L'HOTEL DU NORD
SIREN (siège)
482 407 434
Date d'immatriculation au RNE
24/05/2005
Début d’activité
01/06/2005
Date de fin de la personne morale
23/05/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
hôtel - bureau
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
92 QUAI JEAN JAURES 71000 MACON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
92-109
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURGAUD OLIVIER , JACQUES , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Mâcon
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/06/2005
Siret
48240743400018
Nom commercial
HOTEL DU NORD
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
hôtel - bureau
Adresse
313 QUAI JEAN JAURES
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
48240743400026
Adresse
92 QUAI JEAN JAURES
71000 , MACON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
92-109
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/002957
Date d'ajout
30/06/2018
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : ATMOSPHERE 71 Nouvelle mention : SARL DE L'HOTEL DU NORD à compter du 15/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/002957
Date d'ajout
30/06/2018
Description
Transfert du siège social du 313 Quai Jean Jaurès 71000 MACON au 92-109 Quai Jean Jaurès 71000 MACON à compter du 15/06/2018
Numéro d'observation
F18/002957
Date d'ajout
30/06/2018
Description
Modification relative aux dirigeants DUFETRE Nadine Danièle nom d'usage : CARABEDIAN Nadine n'est plus gérante CARABEDIAN Daniel Arthur nom d'usage : CARABEDIAN Daniel n'est plus gérant BURGAUD Olivier Jacques Marie nom d'usage : BURGAUD Olivier devient gérant à compter du 15/06/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 24 mai 2005 -No A784 - LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE du 21 mai 2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).