Entreprise : SCCV SUCRERIE - SIREN 482 192 226
Identité
Dénomination
SCCV SUCRERIE
SIREN (siège)
482 192 226
Date d'immatriculation au RNE
15/04/2005
Début d’activité
14/04/2005
Date de fin de la personne morale
14/04/2009
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
LA SOCIETE A POUR ?OBJET DE CONSTRUIRE DANS LES DOM UN IMMEUBLE E VUE DE SA VENTE EN TOTALITE OU PAR FRACTIONS L'ACQUISITION EVENTUELLE DU TERRAIN ET SON AMENAGEMENT
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
ZA DE GALISBAY 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O IMM CENTRE D AFFAIRES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
GROUPE JEAN CARDALI
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/04/2005
Siret
48219222600025
Nom commercial
SCCV SUCRERIE
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
LA SOCIETE A POUR ?OBJET DE CONSTRUIRE DANS LES DOM UN IMMEUBLE E VUE DE SA VENTE EN TOTALITE OU PAR FRACTIONS L'ACQUISITION EVENTUELLE DU TERRAIN ET SON AMENAGEMENT
Adresse
ZA DE GALISBAY
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
C/O IMM CENTRE D AFFAIRES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/2005
Siret
48219222600017
Code APE
701D
Adresse
139 HOWEL CENTER MARIGOT
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SARL LES CAYES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
390
Date d'ajout
19/02/2008
Description
Modification sur les dirigeantsANCIEN GERANT DALCHE LAURENTNOUVEAU GERANT SARL GROUPE JEAN CARDALI REPRESENTE PAR MR DALCHE LAURENTPUBLICATION DANS LE JOURNAL NOUVELLES ETINCELLES EN DATE DU 13/09/2007Date d'effet : 15/08/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1992
Date d'ajout
30/06/2006
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principalANCIEN SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT C/O SARL DES CAYES 139 HOWEL CENTER MARIGOT 97150 SAINT MARTINNOUVEAU SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT C/O COB IMM CENTRE D'AFFAIRES ZA DE GALISBAY 97150 SAINT MARTINPUBLICATION DANS LE JOURNAL NOUVELLES ETINCELLES EN DATE DU 25/05/2006Date d'effet : 01/07/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).