Entreprise : B ET K - SIREN 482 175 312
Identité
Dénomination
B ET K
SIREN (siège)
482 175 312
Date d'immatriculation au RNE
21/06/2011
Début d’activité
11/05/2005
Date de fin de la personne morale
20/06/2104
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Prise de participations par tous moyens dans toutes entités; l'acquisition et la gestion de tous biens, la réalisation de taches administratives, comptables et financières (activités de société holding).
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
86260 EUR
Adresse du siège
Z I LES POUMADERES 32600 L'ISLE-JOURDAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLA JEAN-PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
L'Isle-Jourdain
Nom, Prénom(s)
KNIDLER DANIEL , ANDRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Auch
Nom, Prénom(s)
TUDEL MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
SYGNATURES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/05/2005
Siret
48217531200024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participations par tous moyens dans toutes entités; l'acquisition et la gestion de tous biens, la réalisation de taches administratives, comptables et financières (activités de société holding).
Adresse
Z I LES POUMADERES
32600 , L'ISLE-JOURDAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/05/2005
Siret
48217531200016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
CHE DE SAINT PAPOUL
31450 , ODARS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
836
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Radiation du RCS le 19/02/2020 avec effet au 07/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
835
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs En date du 07/02/2020, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 de B & K (SAS) (Procédure ouverte le 02/06/2017 ) Date d'effet : 07/02/2020
Numéro d'observation
2327
Date d'ajout
07/06/2017
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire En date du 02/06/2017, le Tribunal de Commerce d'Auch a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée contre B & K (SAS) A désigné : Juge Commissaire : Gérard PIQUES, Liquidateur judiciaire : Me Marc LERAY - 55, rue de Lorraine - 32000 AUCH Et a fixé au 31/05/2017 la date de cessation des paiements. Date d'effet : 02/06/2017
Numéro d'observation
3453
Date d'ajout
06/11/2012
Description
Changement de dénomination sociale à compter du 28/09/2012 - Ancienne : BDR - Nouvelle : B & K Augmentation de capital social à compter du 28/09/2012 - Ancien : 47 500 Euros - Nouveau : 86 260 Euros (il résulte de cette augmentation de capital, la reconstitution des capitaux propres). Modification relative aux personnes dirigeantes (nomination d'un Directeur Général) à compter du 28/09/2012 : - Nouveau : KNIDLER Daniel, Directeur général
Numéro d'observation
553
Date d'ajout
01/02/2012
Description
-- Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/09/2011 --
Numéro d'observation
1865
Date d'ajout
21/06/2011
Description
Immatriculation de la société suite au transfert entrant du siège et de l'établissement principal (origine hors ressort), sans maintien dans le ressort du Greffe d'origine à compter du 31/05/2011: - Ancien siège et principal: chemin de Saint-Papoul - 31450 Odars (supprimé / radiation Rcs de Toulouse) - Nouveau siège et principal: ZI les Poumadères - 32600 L'Isle Jourdaian (immatriculation Rcs d'Auch) Modifications sur dirigeants et Commissaires aux Comptes à compter du 31/05/2011: - Partant: COLLE Serge, Président - Nouveau: BILLA Jean-Philippe, Président - Modifié: Société REVIREX devient SYGNATURES, Commissaires aux Comptes titulaire - Modifié: TUDEL Michel demeurant 8 impasse - 31400 Toulouse, Commissaire aux Comptes suppléant.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).