Entreprise : ACPE - SIREN 482 140 902
Identité
(Entreprise radiée le 16/12/2020)
Dénomination
ACPE
SIREN (siège)
482 140 902
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2005
Date de fin de la personne morale
03/05/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
320 EUR
Adresse du siège
20 RUE GEORGES BOULLET 29600 MORLAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRULE PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Damgan
Nom, Prénom(s)
LE BRIS EVELYNE
Nom d'usage
BRULE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1957
Commune de résidence
Damgan
Nom, Prénom(s)
BRULE ANNE-CLAIRE
Nom d'usage
LAVENU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1987
Commune de résidence
Damgan
Nom, Prénom(s)
LE POULICHET CHRISTINE
Nom d'usage
LE BRIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1934
Commune de résidence
Gourin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48214090200016
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, vente, réception comme apport, réparation, entretien, administration, transformation, rénovation, prise à bail , location avec ou sans promesse de vente, de tous biens mobiliers ou immobiliers, bâtis ou non bâtis
Adresse
20 RUE GEORGES BOULLET
29600 , MORLAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12698
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 10/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7726
Date d'ajout
04/09/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 23/07/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/09/2020
Description
Dissolution à compter du 23/07/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/07/2020, liquidateur : BRULE Philippe, siège de la liquidation : 20 Rue Georges Boullet 29600 Morlaix, parution de la publicité légale : Terra en date du 31/07/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).