Entreprise : SCEA MILLET - SIREN 482 110 855
Identité
Dénomination
SCEA MILLET
SIREN (siège)
482 110 855
Date d'immatriculation au RNE
09/05/2005
Début d’activité
15/04/2005
Date de fin de la personne morale
08/05/2104
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Élevage hors sol (poulet de chair) Élevage de volailles
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Qualité
Actif agricole
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
LD LE CHAUMOIS 18220 AZY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAUTIN SIMONE
Nom d'usage
MILLET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Commune de résidence
Azy
Nom, Prénom(s)
MILLET MAURICE , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1942
Commune de résidence
Azy
Nom, Prénom(s)
MILLET ARNAUD , MARCEL , JEREMIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Meung-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
MILLET ISABELLE
Nom d'usage
VANDEKERCKHOVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Ardon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/2005
Siret
48211085500012
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage hors sol (poulet de chair) Élevage de volailles
Autres Activités
Elevage de volailles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD LE CHAUMOIS
18220 , AZY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
357
Date d'ajout
23/01/2007
Description
Assemblée générale extraordinaire du 05.01.07 Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 30/11/2006 : Partant : Millet Maurice, louis, gérant Nouveau : Millet Arnaud Marcel Jérémie, gérant(e) Maintenu : Millet Maurice louis, associé indéfiniment responsable Maintien : Millet Simone, associé indéfiniment responsable Maintenu : Vandekerckhove isabelle, associé indéfiniment responsable Information agricole du Cher du 19.01.07
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).