Entreprise : SCI 22 RUE DES LILAS - SIREN 482 004 546
Identité
Dénomination
SCI 22 RUE DES LILAS
SIREN (siège)
482 004 546
Date d'immatriculation au RNE
26/04/2005
Début d’activité
07/03/2005
Date de fin de la personne morale
25/04/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous les terrains, immeubles ou droits immobiliers que la société pourra acquérir
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
900 EUR
Adresse du siège
22 RUE DES LILAS 56190 MUZILLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HALLAY EMMANUEL , NOEL , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
ST NOLFF
Nom, Prénom(s)
NICOLAS SERGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
RIOU ALAIN , JOEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
VANNES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/03/2005
Siret
48200454600016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous les terrains, immeubles ou droits immobiliers que la société pourra acquérir
Autres Activités
La propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de tous les terrains, immeubles ou droits immobiliers que la société pourra acquérir
Adresse
22 RUE DES LILAS
56190 , MUZILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3935
Date d'ajout
13/05/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/03/2019 : Modifié : NICOLAS, Serge, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 7 rue Lucien Maisonneuve 56000 Vannes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2563
Date d'ajout
27/05/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/03/2008 : Partant : LAPPARTIENT David Marc, CO-GÉRANT ASSOCIÉ Nouveau : NICOLAS Serge, CO-GÉRANT ASSOCIÉ
Numéro d'observation
4814
Date d'ajout
29/09/2006
Description
Modification autre CO-GERANT ASSOCIE PARTANT : MR JOSSO LOUIS-MARIE - NOUVEAU CO-GERANT ET ASSOCIE : MR HALLAY EMMANUEL. Date d'effet : 01/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).