Entreprise : SCI VEDULLA - SIREN 481 639 748
Identité
Dénomination
SCI VEDULLA
SIREN (siège)
481 639 748
Date d'immatriculation au RNE
07/03/2005
Début d’activité
01/02/2005
Date de fin de la personne morale
06/03/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, GESTION,CONSTRUCTION,VENTE DE BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
CITE MONTGERALDE 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMMERCIAL LE TRIDENT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ISMAEL LOIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Gros Morne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2005
Siret
48163974800021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION,CONSTRUCTION,VENTE DE BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION,CONSTRUCTION,VENTE DE BIENS IMMOBILIERS
Adresse
CITE MONTGERALDE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMMERCIAL LE TRIDENT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2005
Siret
48163974800013
Code APE
702C
Adresse
44 CITE DILLON
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZFU FA AV JUDES TURIAF
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1628
Date d'ajout
23/03/2007
Description
Changement de Dirigeant : Partant : Mlle HANNIBAL Véronique, Nouveau Gerant Mr ISMAEL Loïc 2°) Transfert du siege et de l'établissement de la societe : Ancien adresse ; 44 Avenue Judes THURIAF 97200 FORT DE FRANCE.Nouveau siege : Centre Commercial " le Trident 3 Bat B 2eme etage Quartier montgralde. 97200 fort de france. 3)° Acte de cession de parts Sociales entre Mlle HANNIBAL Veronique, ISMAEL Dulcy Cédantes Mr ISMAEL Loïc cessionnaire. Date d'effet : 07/03/2007
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).