Entreprise : CARMIN - SIREN 481 511 558
Identité
(Entreprise radiée le 23/03/2023)
Dénomination
CARMIN
SIREN (siège)
481 511 558
Date d'immatriculation au RNE
02/09/2011
Date de fin de la personne morale
01/09/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
44 QUAI DU GENERAL DE GAULLE 30240 LE GRAU-DU-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE GUY , ROGER , ARMAND , EMILE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Crespian
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2011
Siret
48151155800027
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Activité principale
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Adresse
CHE DE COURME
30260 , CRESPIAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/02/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/04/2012
Siret
48151155800035
Enseigne
RESTAURANT DU PORT
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restaurant, bar, glacier, vente à emporter.
Adresse
44 QUAI 44 Quai Général de Gaulle
30240 , Le Grau-du-Roi - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/2005
Siret
48151155800019
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Activité principale
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Adresse
LD CHEZ BARON
74360 , BONNEVAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/011611
Date d'ajout
26/07/2017
Description
Modification relative aux dirigeants LEFEVRE Guy Roger Armand Emile nom d'usage : LEFEVRE Guy n'est plus gérant LEFEVRE Guy Roger Armand Emile nom d'usage : LEFEVRE Guy devient président à compter du 26/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/011611
Date d'ajout
26/07/2017
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 26/06/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).